Reports for Adrian Arnold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Adrian Arnold
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Arnold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004727550, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LANDI Sins, Genossenschaft, in Sins, CHE-108.112.749, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moll, Jürg, von Winznau und Lostorf, in Sins, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Adrian, von Reiden, in Cham, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunkeler, Andrin, von Malters, in Sins, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Köpfli, Cornel, von Dietwil, in Dietwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-0004447326, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luzernische Saatzuchtgenossenschaft, in Sursee, CHE-101.943.614, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2008, Publ. 4479494).
Statutenänderung:
22.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Hans-Jörg, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Fridolin genannt Fredy, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Dominik, von Triengen, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Fritz, von Rüeggisberg, in Zell (LU), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Adrian, von Reiden, in Cham, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kreienbühl, Patrick, von Pfaffnau, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4479494, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luzernische Saatzuchtgenossenschaft, in Sursee, CH-100.5.009.401-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.10.1988, S. 4361).
Statutenänderung:
26.03.2008.
Domizil neu:
c/o Fenaco, Obstfeldstrasse 1, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Erhaltung und Förderung der Saatgutproduktion im Tätigkeitsgebiet in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in der Fachpresse. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder im 'Landwirt'.]. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Anton, von Schötz, in Schötz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alois, von Grossdietwil, in Sursee, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Josef, von Buttisholz, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Georges, von Rickenbach LU und Sursee, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Fredy, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Fridolin genannt Fredy, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Winiger, Fredy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amrein, Toni, von Gunzwil, in Gunzwil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Hans-Jörg, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Adrian, von Reiden, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Dominik, von Triengen, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.