Reports for Beatrice Arn-Roffler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beatrice Arn-Roffler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3733699, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Roffler Chur AG, in Chur, CHE-107.023.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6693210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn-Roffler, Bernhard, von Grossaffoltern, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Arn-Roffler, Beatrice, von Grossaffoltern, in Chur, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feltscher, Mario, von Masein, in Masein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6693210, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Georg Roffler & Co., Textil-Agentur, Inh. Bernhard Arn & Co., in Chur, CH-350.2.000.381-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 18.02.1992, S. 745).
Statuten neu:
16.05.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.05.2012 und Bilanz per 01.01.2012 mit Aktiven von CHF 303'392.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 203'392.93 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Roffler Chur AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Textilagentur und eines Bettenstudios;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn-Roffler, Bernhard, von Grossaffoltern, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Arn-Roffler, Beatrice, von Grossaffoltern, in Chur, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].