Reports for Michael Arn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Arn
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Arn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4001583, Commercial Registry Office Berne, (36)
cg holding ag, in Münchenbuchsee, CHE-114.375.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985181). Gemäss Erklärung vom 14.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CH-035.4.035.260-7), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Michael, von Lyss, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wilhelm Arn, Sandra, von Lyss und Safenwil, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3961299, Commercial Registry Office Berne, (36)
Arn + Partner AG, in Münchenbuchsee, CHE-106.085.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304257).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bearbeitung von Aufträgen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Planung, Architektur und Bauberatung stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und verkaufen.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 187 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 52 Namenaktien zu CHF 250.00 ((Stimmrechtsaktien))].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 14.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Bruno, von Lyss, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchliger, Markus, von Ernetschwil, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Michael, von Lyss, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Wilhelm Arn, Sandra, von Lyss und Safenwil, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3958217, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bruno Arn AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.400.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432736).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bearbeitung von Aufträgen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Planung, Architektur und Bauberatung stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten oder verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.02.1975 und Bilanz per 31.10.1974: Aktiven von CHF 223'305.70 und Passiven von CHF 8'000 der Einzelfirma 'Bruno Arn', in Münchenbuchsee, zum Preis von CHF 215'305.70, wofür dem Sacheinleger 75 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm CHF 140'305.70 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 14.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Bruno, von Lyss, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CH-035.4.035.260-7), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Michael, von Lyss, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wilhelm Arn, Sandra, von Lyss und Safenwil, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.