Reports for Gaetano Arena
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Gaetano Arena
Newest SOGC notifications: Gaetano Arena
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3823991, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Huebwies-Garage GmbH, in Wila, CHE-115.131.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arena, Gaetano, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volketswil].
Publication number: 3162127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
1A Personal AG, in Luzern, CHE-115.323.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arena, Gaetano, von Zürich, in Volketswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reda, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2516135, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Huebwies-Garage GmbH, in Wila, CHE-115.131.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689605).
Statutenänderung:
24.11.2015.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Micolucci, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arena, Gaetano, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].