Reports for Christine Antlanger-Winter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Antlanger-Winter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006131975, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing, in Zürich, CHE-107.924.779, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Wangenheim, Florian Claus Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quillet, Olivier Jean-Pierre, von Corsier-sur-Vevey, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sachova, Alice, deutsche Staatsangehörige, in Klingnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Warnking, Patrick Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antlanger-Winter, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Nadja, von Bachs, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Laura, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäfer, Dr. Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Seengen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1006098401, Commercial Registry Office Zurich, (20)
digitalswitzerland, in Zürich, CHE-337.577.063, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005852817).
Statutenänderung:
29.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahnd, Sascha Alexander, von Schwarzenburg, in Mörigen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colatrella Scolamiero, Filomena, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kümin, Jill, von Freienbach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Takihara, Anna, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reber, Dominique, von Basel, in Unterägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Andreas Peter, von Grosswangen, in Muri bei Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Gabriela, von Winterthur, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Antlanger-Winter, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Ivo, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Süess, Roger, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabus, Guillaume Alfred Eric, von Le Locle, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Avanta Audit AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle;
Patljak, Irena, von Wil (SG), in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005959264, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bitspin GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-254.604.223, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warnking, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antlanger-Winter, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.