Reports for Christian Anliker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Anliker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6436078, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Höchweid AG, in Luzern, CH-100.3.009.016-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2008, S. 9, Publ. 4525050).
Statutenänderung:
22.11.2011.
Domizil neu:
c/o Stephanie Baumann Treuhand AG, Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum sowie Erstellung von Bauten;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Kurt, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller-Heer, Manuela, von Luzern, Kriens und Rorschach, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Küng Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.006.900-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anliker, Christian, von Gondiswil, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blum, Dr. Jörg, von Neunkirch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5459062, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Anliker AG Bauunternehmung, in Emmen, CH-100.3.004.088-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 15, Publ. 5078426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Christian, von Gondiswil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Franz, von Schwarzenberg, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Littau];
Feldmann, Peter, von Näfels, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Littau];
Jöhri, Bernhard, von Cazis, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Littau];
BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2)].
Publication number: 5455960, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gesellschaft für Immobilien-Anlagewerte, bisher in Littau, CH-100.3.006.991-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 12, Publ. 4852158).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Peter Kost, Ruopigenhöhe 11, 6015 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Christian, von Gondiswil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2)].