Reports for August Otto Angehrn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: August Otto Angehrn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4233455, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aktion Drei Ringe, in Zürich, CHE-104.026.341, Verein (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3271935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trindler, Walter, von Brütten, in Lengnau AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gobba, Mario, von Croglio, in Mönchaltorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher, Josef, von Lütschental, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isch, Christoph, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nennigkofen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, August Otto, von Muolen, in Dübendorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diserens, Richard, von Savigny, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Fabian Urs, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4181081, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Drei Ringe, in Zürich, CHE-401.444.620, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trindler, Walter, von Brütten, in Lengnau (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gobba, Mario, von Croglio, in Mönchaltorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher, Josef, von Lütschental, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isch, Christoph, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, August Otto, von Muolen, in Dübendorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diserens, Richard, von Savigny, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gugerli, Josef, von Jonen, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seps, Jana, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Fabian Urs, von Wyssachen, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2957977, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 23'741 vom 05.07.2016 Stiftung Drei Ringe, in Zürich, CHE-401.444.620, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2940985).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, August Otto, von Muolen, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Anghern, August Otto].