Reports for Oswald Andres
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oswald Andres
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004643350, Commercial Registry Office Valais, (600)
Arbor Vitae GmbH, in Visp, CHE-113.728.815, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004641138).
Statutenänderung:
22.05.2019.
Firma neu:
BACRS GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art sowie die Bewirtschaftung von Wäldern. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke aller Art erwerben, verwalten, vermieten, verpachten, finanzieren und verkaufen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, kann als Makler tätig sein, kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Rechte, Lizenzen, Patente, Wertschriften, Marken und Design erwerben, vermitteln und veräussern, sowie Generalvertretungen übernehmen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefani, Mario, von San Vittore, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Andres, Oswald, von Ergisch, in Ergisch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stefani-Albrecht, Elisabeth, von San Vittore und Blitzingen, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani-, Brigitte, von San Vittore, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Stefani-Villiger, Brigitte, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004641138, Commercial Registry Office Valais, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 1365 vom 30.07.2009 Arbor Vitae GmbH, in Visp, CHE-113.728.815, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S.22, Publ. 5181364).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Mario, von San Vittore, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Andres, Oswald, von Ergisch, in Ergisch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Stefani-Albrecht, Elisabeth, von San Vittore und Blitzingen, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Stefani-Villiger, Brigitte, von San Vittore, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: 4027720, Commercial Registry Office Valais
Arbor Vitae GmbH, in Visp, CH-600.4.013.104-0, c/o Stafani Mario, Überlandstrasse 8, 3930 Visp, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
15.05.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Naturbestattungen. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtige Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Andres Oswald die Parzellen Folio 8 Nr. 513, Nr. 514, Nr. 517, Nr. 795, Nr. 796 und Nr. 799 mit total 5022 m2 auf Gebiet der Gemeinde Turtmann zum Preise von Fr. 5022.- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Andres, Oswald, von Ergisch, in Ergisch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Stefani-Albrecht, Elisabeth, von San Vittore und Blitzingen, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Stefani, Mario, von San Vittore, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Stefani-Villiger, Brigitte, von San Vittore, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.