Reports for Vital Andermatt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vital Andermatt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2616333, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Konkordia AG, in Luzern, CHE-105.973.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andermatt, Vital, von Kriens und Baar, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2583387, Commercial Registry Office Zug, (170)
Frediva Ltd, in Baar, CHE-103.113.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5970618).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Firma neu:
ImmoFirm AG.
Domizil neu:
Lättichstrasse 1A, 6340 Baar.
Zweck neu:
Dienstleistungen aller Art im Bereich Immobilien- und Unternehmensberatung, insbesondere Beratung von Immobilientransaktionen, Unternehmenstransaktionen sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungs- und anderweitiger Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andermatt, Vital, von Baar, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Jérôme Henri Leo, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2334001, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Guva Verwaltungs AG, in Horw, CHE-103.466.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, Publ. 6106634).
Firma neu:
Guva Verwaltungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23.07.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft AG, Baumackerstrasse 24, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft AG (CHE-108.155.670), in Zürich, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten;
Andermatt, Vital, von Baar, in Kriens, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gut, Werner, von Ettiswil und Mauensee, in Ennetbürgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].