Reports for Markus Andermatt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Andermatt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005971895, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Reichmuth AG, in Romanshorn, CHE-107.943.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004914032).
Domizil neu:
Gartenstrasse 9, 8590 Romanshorn. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Markus, von Merenschwand, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005374762, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Labu-Swiss GmbH, in Romanshorn, CHE-100.827.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S.12, Publ. 5039896).
Firma neu:
Labu-Swiss GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Markus, von Merenschwand, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3803558, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Reichmuth AG, in Altstätten, CH-320.3.022.521-5, Handel mit und Vertrieb von Gartenbauprodukten sowie Führung eines Transportgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2005, S. 12, Publ. 2933124).
Geschäftsdomizil:
Kreuzlingerstrasse 19, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Lydia, von Oberiberg, in Altstätten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Markus, von Merenschwand, in Arbon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].