Reports for Kurt Amstad
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Amstad
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1324511, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IGENTA Immobilien AG, in Bellikon, CHE-114.099.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6710290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstad, Kurt, von Beckenried, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, René Meinrad, von Hundwil, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarnutzer, Hans Ulrich, von Schiers, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Tarnutzer, Hans-Ulrich, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6710290, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IGENTA Immobilien AG, in Bellikon, CH-400.3.030.282-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 1, Publ. 4363500).
Statutenänderung:
29.05.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Walter, von Bauma, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ROVISA Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CHE-108.388.814), in Dietikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Kurt, von Beckenried, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, René Meinrad, von Hundwil, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4957000, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ECTN AG, in Buochs, CH-150.3.002.370-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 12, Publ. 4496004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstad, Kurt, von Beckenried, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.