Reports for Beat Amrein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Amrein
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Amrein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005942521, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Frauenkloster Eschenbach, in Eschenbach (LU), CHE-328.788.595, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Twerenbold, Paul, von Hünenberg, in Cham, Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auditrium Cham AG (CHE-106.920.307), in Cham, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Pirmin, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Bühler, Adrian, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Amrein, Beat, von Gisikon, in Gisikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
REVICONTA GmbH (CHE-423.205.408), in Rothenburg, Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1005382047, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
StrohGlück Rigi AG, in Arth, CHE-463.505.070, Firstweg 16, 6356 Rigi Kaltbad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2021. 08.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften;
Beratung im Grundstückverkehr;
Vermögensverwaltungen;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Amrein, Beat, von Gisikon, in Gisikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Elmiger Amrein, Daniela, von Gisikon, in Gisikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004898371, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, in Ebikon, CHE-105.987.059, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766944).
Domizil neu:
Rathausen 2, 6032 Emmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Markus, von Dallenwil und Ebikon, in Buchrain, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Amrein, Beat, von Hildisrieden, in Gisikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Auf der Maur-Reichmuth, Karin, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Caratsch, Maria Theresia, von Val Müstair, in Sachseln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Mohr, Dr. Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Laupen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Vitali, Albert, von Oberkirch, in Oberkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Waser, Thomas, von Wolfenschiessen und Weggis, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Wismer-Felder, Priska, von Rickenbach (LU) und Hohenrain, in Rickenbach (LU), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Baumann, Karin, von Hendschiken, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Brun, Kurt, von Luzern und Entlebuch, in Ruswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Dellenbach, Walter, von Trachselwald, in Nottwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Egger Tresch, Dr. Isabelle, von Eggersriet, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Schlecht-Huber, Manuela, von Kirchberg (SG) und Zürich, in Triengen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Thürig, André, von Sursee, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Direktor];
Bernet, Pius, von Egolzwil, in Egolzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bajramaj, Natalie, deutsche Staatsangehörige, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bammert, Rita, von Inwil, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fix, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schötz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gut, Alfred, genannt Fredy, von Oberdorf (NW), in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honauer Schaad, Hildegard, von Buchrain, Ballwil und Gondiswil, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hummel, Paul, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Ballwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lauber, Erwin, von Escholzmatt-Marbach, in Schwarzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rettig, Regula, von Schüpfheim, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Laura, von Frutigen, in Staffelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schürmann, Ursina, von Basel, in Seelisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tutte, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Nebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.