Reports for Gilbert Ambühl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilbert Ambühl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4207097, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Regio Energie Solothurn, in Solothurn, CHE-108.954.760, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3369081).
Statutenänderung:
24.01.2005. 31.10.2017.
Organisation:
Verwaltungsrat von 9 Mitgliedern, Verwaltungsratsausschuss, Direktion und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Dr. Anselm, von Leimiswil und Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürki, Gérard, von Worb, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koschmann, Klaus, von Salgesch, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krattiger, Christine, von Oberdorf (BL), in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käppeli, René, von Zürich, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ambühl, Gilbert, von Sigriswil, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Humm, Urs, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berberat Stadler, Sibylle Jeannette, von Altdorf (UR), in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hug, Stefan, von Herbetswil, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Patzen, Benjamin, von Scharans, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2514442, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Regio Energie Solothurn, in Solothurn, CH-260.3.000.493-8, Beliefert ihr Versorgungsgebiet ausreichend, wirtschaftlich und sicher mit Energie (Strom, Gas), Wasser und Gemeinschaftsantennensignalen, Staatsinstitut (öff. rechtl. Anstalt) (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 17, Publ. 538330).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strässle, Felix, von Luzern, in Solothurn, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küttigen];
Ambühl, Gilbert, von Sigriswil, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.