Reports for Erlon David Alves dos Santos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Erlon David Alves dos Santos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005821891, Commercial Registry Office Zug, (170)
Digicy GmbH, in Baar, CHE-305.474.370, c/o Exantum Advisory Services Aktiengesellschaft, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Softwarelösungen aller Art und dessen Entwicklung. Die Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informatik und Social Media. Die Führung einer Werbeagentur mit Spezialisierung auf digitales Design und Marketing sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 12.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alves Dos Santos, Erlon David, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Kenneth, von Brittnau, in Höri, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005400944, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SWA IT AG, in Alberswil, CHE-434.375.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alves dos Santos, Erlon David, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Kristian, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005176839, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SWA IT AG, in Alberswil, CHE-434.375.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004551991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Fritz, von Alberswil, in Egolzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Kristian, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Alves dos Santos, Erlon David, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.