Reports for Cyril Alther
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cyril Alther
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006129930, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung sahee, in Zürich, CHE-112.759.167, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2021, Publ. 1005279759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Cyril, von Zürich, in Davos, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geck, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingerli Glatt, Claudia Kathrin, von Thal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauslin, Linus G., von Muttenz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher Alther, Susanna, von Buchs (ZH), in Davos, Präsidentin des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beeler Stücklin, Sabrina, von Flums, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüebler, Thomas, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässer, Manuel, von Root, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden Gysin, Karin, von Schwarzenburg, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlen].
Publication number: 6441240, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aids & Kind Schweizerische Stiftung für Direkthilfe an betroffene Kinder, in Zürich, CH-020.7.900.067-9, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 21, Publ. 6024822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauslin, Linus G., von Muttenz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alther, Cyril, von Zürich und St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Allmen, Katharina, von Lauterbrunnen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5672040, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung sahee, in Zürich, CH-020.7.001.304-0, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2006, S. 25, Publ. 3303890).
Urkundenänderung:
15.01.2010.
Postadresse neu:
Promenade 126, 7260 Davos Dorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Andreas D., von Amden, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates in der Funktion als Suppleant, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roesle, Max C., von Laufenburg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates in der Funktion als Suppleant, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alther, Cyril, von Zürich, in Davos, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Bucher Alther, Susanna, von Buchs ZH, in Davos, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].