Reports for Ömer Altay
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ömer Altay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005839950, Commercial Registry Office Zug, (170)
Altay Immo AG, in Hünenberg, CHE-303.230.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altay, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005721524, Commercial Registry Office Zug, (170)
Continental Bau AG, in Hünenberg, CHE-462.626.400, c/o Hopan Consulting AG, Bösch 21, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Vermittlung, der Kauf und Verkauf, die Bewirtschaftung und Projektentwicklung von Immobilien, das Portfoliomanagement, die Beratung und Vermittlung von Immobilienfinanzierungen, die Umstrukturierung und Umnutzung von Immobilien, das Erstellen und Sanieren von Immobilien im Sinne einer General- oder Totalunternehmung sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Heizung, Sanitär und Elektroinstallationen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern (insbesondere auch Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen).
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenem Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 24.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Altay, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005689114, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
FTG Mittelland AG, bisher in Hünenberg, CHE-353.752.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422194).
Statutenänderung:
16.02.2023.
Sitz neu:
Subingen.
Domizil neu:
Oeschmattweg 2, 4553 Subingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altay, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zairi, Suad, von Frutigen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.