Reports for Emil Alder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emil Alder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5537832, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Alder Immobilien AG, in St. Gallen, CH-170.3.009.348-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 16, Publ. 5164082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Emil, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5164082, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Alder Immobilien AG, in St. Gallen, CH-170.3.009.348-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 13, Publ. 4601022).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Rudolf genannt Ruedi, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staad SG (Thal)];
Alder-Nabulon, Barbara, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alder, Emil, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AK Bau GmbH, in Gaiserwald, Ausführung von sämtlichen Arbeiten im Baubereich usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.1998, S. 6240).
Firma neu:
AK Bau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Emil, von Schwellbrunn, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Alder, Rudolf genannt Ruedi, von Schwellbrunn, in Phuket (Thailand), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: in Engelburg (Gaiserwald), mit Einzelunterschrift];
Kamm, Curt, von Filzbach, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].