Reports for Mehmet Nuri von Burg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mehmet Nuri von Burg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005963042, Commercial Registry Office Berne, (36)
Yuon Control AG, in Burgdorf, CHE-253.496.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910912).
Statutenänderung:
12.01.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Yuon Control SA) (Yuon Control Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Energietechnik, erneuerbare Energie, Informationstechnologie, Elektronik, Hard- und Software Engineering und Projektleitung. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmungen jedwelcher Art beteiligen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, nutzen und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Bewirtschaftung der finanziellen Mittel betreffen.
Aktienkapital neu:
CHF 131'500.00 [bisher: CHF 121'100.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'500.00 [bisher: CHF 121'100.00].
Aktien neu:
131'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 121'100 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Josef Timoteo, von Hitzkirch, in Oberburg (Burgdorf), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mühlebach, Lorin Remo, von Malters, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
von Burg, Mehmet Nuri, von Ittigen, in Seedorf BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005034653, Commercial Registry Office Zug, (170)
Navigas Services GmbH, in Hünenberg, CHE-375.578.247, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Mehmet Nuri, von Ittigen, in Seedorf (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 138 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Akincioglu, Mehmet Nuri].
Publication number: 3930067, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
autsors AG, bisher in Wangen an der Aare, CHE-112.173.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304259).
Statutenänderung:
27.11.2017.
Sitz neu:
Reiden.
Domizil neu:
Zelglimatte 1, 6260 Reiden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akincioglu, Mehmet Nuri, von Ittigen, in Seedorf (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Daniela, von Liesberg, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Safnern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].