Reports for Hans Akeret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Akeret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005041595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eulachhallen AG, in Winterthur, CHE-101.908.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akeret, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Urs Christof, von Biglen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälti, Roman, von Rüderswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeppli, Barbara, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Andelfingen].
Publication number: 3437354, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lindberg Management AG, in Winterthur, CH-020.3.026.426-2, Management-, Beratungs- und Finanzierungsdienstleistungen auf dem Gebiete des Gesundheits-, Spital- und Pflegewesens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 22, Publ. 3225480).
Firma neu:
Lindberg Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.01.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akeret, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jucken, Dr. Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Herbert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gross, Christoph Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Dr. Wolfgang H., von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3225480, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lindberg Management AG, in Winterthur, CH-020.3.026.426-2, Finanzierungsdienstleistungen im Gesundheits-, Spital- und Pflegewesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2004, S. 21, Publ. 2098654).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Dr. Wolfgang H., von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Akeret, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].