Reports for Ria Akay-Förster
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ria Akay-Förster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005004645, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Caramel Gastro GmbH, in Gisikon, CHE-114.120.674, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648864).
Firma neu:
Caramel Gastro GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid des Einzelrichters des Bezirksgerichts Hochdorf, Abteilung 1, vom 24.09.2020 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akay-Förster, Ria, von Bern, unbekannten Aufenthaltes, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Gisikon].
Publication number: HR02-1004648864, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Caramel Gastro GmbH, in Luzern, CHE-114.120.674, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467978).
Statutenänderung:
05.06.2019.
Sitz neu:
Gisikon.
Domizil neu:
Sonnhalde 23, 6038 Gisikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akay-Förster, Ria, von Bern, in Gisikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Dietwil].
Publication number: HR02-1004467978, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Caramel Gastro GmbH, in Emmen, CHE-114.120.674, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068093).
Statutenänderung:
26.09.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Zentralstrasse 10, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wey, Marco, von Merenschwand, in Buttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akay-Förster, Ria, von Bern, in Dietwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.