Reports for Juan Jose Aguilar Lozada
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Juan Jose Aguilar Lozada
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005630281, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
J. Aguilar Basel Reinacherstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-185.887.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035733).
Firma neu:
J. Aguilar Basel Reinacherstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 06.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aguilar Lozada, Juan Jose, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005276335, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
J. Aguilar Zwingen GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-263.708.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676664).
Firma neu:
J. Aguilar Zwingen GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 16.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kosovac, Dejan, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Willi Jean, von Bauma, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aguilar Lozada, Juan Jose, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004899407, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
J. Aguilar Basel Reinacherstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-185.887.594, c/o Telan AG, Murbacherstrasse 37, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2020.
Zweck:
Führung und Betrieb des Coop Pronto-Shops und der Tankstelle der Coop Mineraloel AG in Basel;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien und immateriellen Schutzrechten;
Vornahme von Finanzierungen sowie Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CHE-108.095.223), das gesamte Verkaufsinventar des Coop Pronto-Shops in Basel gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zu einem Maximalpreis von CHF 150'000.00 zu erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Beim Stammanteil von CHF 5'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Gründer vom 25.05.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Aguilar Lozada, Juan Jose, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00;
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil);
Kosovac, Dejan, von Basel, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Simon Gabriel, von Mümliswil-Ramiswil, in Wohlen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.