Reports for Urs Affolter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Affolter
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Affolter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004656955, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Käsereigenossenschaft Oekingen - Kriegstetten, in Oekingen, CHE-102.626.642, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, S.0, Publ. 1306211).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Oekingen - Kriegstetten in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasche, Martin, von Oekingen, in Oekingen, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guldimann, Simon, von Oekingen, in Oekingen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Affolter, Urs, von Oekingen, in Oekingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flury, David, von Oekingen, in Oekingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänggärtner, Martin, von Gondiswil und Kriegstetten, in Kriegstetten, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Solothurner Bauernverband (CHE-107.141.547), in Solothurn, Liquidatorin.
Publication number: 2855189, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Buchsi Thörigen, Genossenschaft, in Thörigen, CHE-107.239.821, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818371).
Statutenänderung:
06.05.2016.
Firma neu:
LANDI Buchsi, Genossenschaft.
Sitz neu:
Herzogenbuchsee.
Domizil neu:
Byfangstrasse 3, 3360 Herzogenbuchsee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urs, von Zuchwil, in Hüniken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Patrick, von Bolken, in Bolken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Affolter, Urs, von Oekingen, in Oekingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Markus, von Halten, in Halten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1741681, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
LANDI Wasseramt, Genossenschaft, in Subingen, CHE-106.935.817, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 931487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Christoph, von Hüniken, in Hüniken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Urs, von Oekingen, in Oekingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Urs, von Zuchwil, in Hüniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.