Reports for Roland Affolter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Affolter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005052011, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Swiss Coffee Innovation AG, in Olten, CHE-299.277.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005018046).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Roland, von Koppigen, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004496116, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, in Zürich, CHE-105.836.584, Verein (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünger, Matthias, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Amsoldingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Roland, von Koppigen, in Möriken-Wildegg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bullinger, Iris, von Genève, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Lea, von Holderbank (SO), in Wilderswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Markus, von Holderbank (SO), in Wilderswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moll-Hofer, Christine, von Dulliken, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3277963, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, in Zürich, CHE-105.836.584, Verein (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2731355).
Statutenänderung:
17.06.2016.
Zweck neu:
Ihr Zweck ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus zur Weckung und Förderung evangelisch-christlichen Glaubens und Lebens auf Grund der Heiligen Schrift. Darüber hinaus bietet sie ausserschulisch einen Ort des Zusammenseins für Kinder und Jugendliche. Die Angebote stehen allen Kindern und Jugendlichen in gleicher Weise offen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen oder religiösen Herkunft und fördert sie in ihrer Entwicklung mit Sport, Kreativität, sozialem Verhalten und Anleitung zur Selbständigkeit.
Dies geschieht durch:
den Dienst in Wortverkündigung, Unterweisung, Seelsorge, Sozialarbeit und Gemeinschaftspflege;
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden;
die Beschaffung und den Unterhalt der nötigen Liegenschaften und Räumlichkeiten;
die Verbreitung christlicher Literatur;
die Gründung und Pflege sozialer Werke;
die uneigennützige Kinder- und Jugendförderung der Fachstelle 'Takano' und der Jungschar, nach den Bestimmungen des Kinder- und Jugendförderungs-Gesetz (KJFG);
und weiter gemeinnützige Zwecke auf der Basis des Evangeliums.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voegelin, Markus, von Reigoldswil, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voegelin, Ruth, von Reigoldswil, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Roland, von Koppigen, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.