Reports for Pieric Yves Aellen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pieric Yves Aellen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005897478, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Devonshire Switzerland Holdings GmbH, in Luzern, CHE-272.249.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786929).
Firma neu:
Devonshire Switzerland Holdings GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Pieric Yves, von Val-de-Ruz, in Ennetmoos, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005786929, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Devonshire Switzerland Holdings GmbH, in Luzern, CHE-272.249.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serret, Priya, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Pieric Yves, von Val-de-Ruz, in Ennetmoos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sophie Perrin-Janet [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Priya Serret];
Gaudet, Christopher Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cheshire (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sophie Perrin-Janet [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Priya Serret];
Perrin-Janet, Sophie, französische Staatsangehörige, in Begnins, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005524842, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Devonshire Switzerland Holdings GmbH, in Luzern, CHE-272.249.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Pieric Yves, von Val-de-Ruz, in Ennetmoos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Priya Serret [bisher: in Oberdorf (NW)].