Reports for Michael Otmar Aebisegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Otmar Aebisegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005502964, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
see energie ag, in Steinach, CHE-492.088.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431537).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Roland, von Birwinken, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebisegger, Michael Otmar, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004863836, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, in St. Gallen, CHE-101.400.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebisegger, Michael, von Appenzell, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bader, Sandra, von Basel, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bucci, Claudia, von Füllinsdorf, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Publication number: 2836709, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-103.427.855, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1528799).
Statutenänderung:
05.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osterwalder, Ivo, von Gaiserwald und Waldkirch, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebisegger, Michael Otmar, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].