Reports for Franz Sales Ackermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Sales Ackermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006023426, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
F. Schibler AG, in Laupersdorf, CHE-107.997.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663355).
Statutenänderung:
21.03.2024. 26.04.2024.
Firma neu:
JaRaDo Immobilien AG.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland sowie Handel mit industriellen Gütern und Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Franz Sales, von Mümliswil-Ramiswil, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Raphael, von Mümliswil-Ramiswil, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Cordelia, von Mümliswil-Ramiswil, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005928804, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bandi & Gerber AG, in Büren an der Aare, CHE-101.614.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Franz, von Mümliswil-Ramiswil, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Raphael, von Mümliswil-Ramiswil, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005663355, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
F. Schibler AG, in Laupersdorf, CHE-107.997.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, S.0, Publ. 6736406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibler, Maria, von Walterswil SO, in Laupersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Franz Sales, von Mümliswil-Ramiswil, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.