Reports for Willi Achermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Willi Achermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004648952, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Biel-Etschenried-Strassengenossenschaft, in Ennetbürgen, CHE-102.269.163, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S.0, Publ. 6606844).
Domizil neu:
c/o Thomas Gabriel, Hüslen, 6373 Ennetbürgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Willi, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel-Würsch, Josef Adolf, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt-Peter, Walter, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Bruno, von Buochs, in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Thomas, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1047743, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Res und Lilly Lussi-Stiftung Ennetbürgen, in Ennetbürgen, CH-150.7.000.117-9, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6221940).
Organisation neu:
[Organisation von Amtes wegen gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften;
gestrichen: Organisation: Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Achermann, Willi, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Ernst, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Albert Josef Herbert, von Schwyz, in Ennetbürgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Blum, Albert];
Truttmann, Peter Kaspar, von Bauen, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider-Hochstrasser, Doris Elisabeth, von Sursee, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden-Infanger, Pia, von Guggisberg, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zbinden-Riva, Pia, von Guggisberg und Emmen];
Egli, Othmar, von Wil SG, in Beckenried, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bronschhofen].
Publication number: 6606844, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Biel-Etschenried-Strassengenossenschaft, in Ennetbürgen, CH-150.5.000.044-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 14.10.1974, S. 2738).
Statutenänderung:
21.10.2010.
Domizil neu:
c/o Josef Gabriel-Würsch, Hüslen, 6373 Ennetbürgen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Persönliche Haftung der Mitglieder von Amtes wegen gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit der Mitglieder].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen per eingeschriebenem Brief. Mit Erklärung vom 27.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank-Vonarburg, Oskar, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel-Odermatt, Adolf, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Willi, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel-Würsch, Josef Adolf, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.