Reports for Max Achermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Achermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006054683, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Stiftung der Schmiedgassaktion Stans, in Stans, CHE-110.387.310, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Max, von Buochs, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Sandra, von Dallenwil, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005542595, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
plus architekten ag, in Stans, CHE-280.219.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahnig, Josef, von Menznau, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Alois, von Wolfenschiessen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Max, von Buochs, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Roland, von Dallenwil, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4305159, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
WaserAchermann Architektur GmbH, in Stans, CHE-201.440.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137189).
Firma neu:
WaserAchermann Architektur GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Max, von Buochs, in Stans, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Roland, von Dallenwil, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].