Reports for Beat Achermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Achermann
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Achermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005809943, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Beat Achermann Treuhand GmbH, in Luzern, CHE-372.317.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763597).
Statutenänderung:
27.07.2023.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Obere Dattenbergstrasse 19, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Beat, von Luzern und Beckenried, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Susanne, von Luzern, in Kriens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6862750, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL), in Luzern, CH-100.5.003.967-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6746498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Welschenrohr, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Achermann, Beat, von Luzern und Beckenried, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Martin, Ingrid, von Füllinsdorf und Luzern, in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Barbara, von Willisau, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen];
Bucher, Peter, von Kerns, in Kerns, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen];
Scheiwiller, Monika, von Oberbüren, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen];
Meier, Rudolf, genannt Ruedi, von Dintikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Egger Andermatt, Marlise, von St. Ursen, in Aarburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Koch, Bruno, von Romoos, in Adligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Präsidenten oder dem Vizepräsidenten oder den Prokuristen [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5280092, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL), in Luzern, CH-100.5.003.967-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 10, Publ. 3677546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämmer, Ursula, von Luzern, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
San Esteban, Elena, von Gunzwil, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrit zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Welschenrohr, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit der Präsidentin];
Bürkle, Markus, von Urnäsch, in Malters, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten];
Achermann, Beat, von Luzern und Beckenried, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten];
Baumann, Hans-Urs, von Schattdorf, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jenni Jurt, Priska, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Martin, Ingrid, von Füllinsdorf und Luzern, in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten];
Vonesch, Daniel, von Malters und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten];
Brügger, Barbara, von Willisau, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Eschenbach LU];
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.