Reports for Beat Abegglen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Abegglen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004814541, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Sallmann-Fehr AG, in Emmen, CHE-102.386.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, S.0, Publ. 7076776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegglen, Beat, von Iseltwald, in Iseltwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bätschmann-Schleiss, Nadine, von Engelberg, in Inwil, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperli-Treuhand AG (CH-100.3.006.222-3), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerny, Adrian, von Zürich, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ebert-Fitschen, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Buchrain, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG (CHE-102.189.593), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Publication number: 1037741, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Ringgenberg Genossenschaft, in Ringgenberg BE, CH-092.5.002.143-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883898).
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 8, 3852 Ringgenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbuchen, Walter, von Habkern, in Habkern, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hermann, von Habkern, in Habkern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abegglen, Beat, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5380554, Commercial Registry Office Berne, (36)
Minosys GmbH, in Bönigen, CH-092.4.016.791-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 5, Publ. 3456424).
Statutenänderung:
05.11.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Entwicklung, Produktion und Projektleitung sowie den Service und Support auf dem Gebiet der Alarmmanagementsysteme, der Alarmübermittlung und der Fernsteuerungen, der Automation und Spezialsteuerungen, der Energie- und Photovoltaiksysteme und der Fischereitechniksysteme. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung über die Liberierung, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Abegglen, Beat, von Iseltwald, in Iseltwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Roman, von Romanshorn, in Bönigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].