Reports for Selim Evin Abdurrahman
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Selim Evin Abdurrahman
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3849123, Commercial Registry Office Zug, (170)
SQUAREFISH GmbH, in Zug, CHE-114.341.399, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göçmen, Alp, von Baar, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Abdurrahman, Selim Evin, britischer Staatsangehöriger, in Copponex (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Genève, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7066832, Commercial Registry Office Zug, (170)
ONIVE GmbH, in Zug, CH-170.4.008.151-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 25, Publ. 4826422).
Statutenänderung:
08.02.2013.
Firma neu:
SQUAREFISH GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SQUAREFISH LLC).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ertenk, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abdurrahman, Selim Evin, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4826422, Commercial Registry Office Zug, (170)
ONIVE GmbH, in Zug, CH-170.4.008.151-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, S. 18, Publ. 4521110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göçmen, Alp, von Baar, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abdurrahman, Selim Evin, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Izmir (TR), Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ertenk, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.