Reports for Luc Abbé-Decarroux
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luc Abbé-Decarroux
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5311048, Commercial Registry Office Jura, (670)
Globaz, à Le Noirmont, CH-670.3.002.599-0, Société anonyme (FOSC no 8 du 14.01.2009, p. 11, publ. 4825706).
Modification des statuts:
17.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
GLOBAZ SA.
Personnes et signatures radiées:
Hubleur, Daniel, de Alle, à Les Bois, administrateur-délégué, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Benmoussa, Elie, de Lausanne, à Montreux, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Wicht, Jean-Pierre, de Montévraz, à Pully, président, avec signature collective à deux;
Abbé-Decarroux, Luc, de Carouge GE, à Onex, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Porchet, Alain, de Corcelles-le-Jorat, à Les Monts-de-Pully (Pully), président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Lüthy, Jean-Michel, de Cernier, à Le Locle, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre];
Goetzinger-Borel, Fabienne, de Bâle, Couvet et Neuchâtel, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Puricelli, François, de Lausanne, à Epalinges, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Horger, Vincent, de Guttannen, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 4825706, Commercial Registry Office Jura, (670)
Globaz, à Le Noirmont, CH-670.3.002.599-0, Société anonyme (FOSC no 110 du 11.06.2007, p. 11, publ. 3969224).
Personne et signature radiée:
Rossé, François, de Alle, à Boncourt, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Wicht, Jean-Pierre, de Montévraz, à Pully, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Abbé-Decarroux, Luc, de Carouge GE, à Onex, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre];
Porchet, Alain, de Corcelles-le-Jorat, à Les Monts-de-Pully (Pully), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 998496, Commercial Registry Office Jura, (670)
Globaz, à Le Noirmont, Création, développement, maintenance, commercialisation, ainsi que conseil en matière de systèmes d'informations, Société anonyme (FOSC no 123 du 28.06.2001, p. 4884).
Inscription ou modification de personnes:
Abbé-Decarroux, Luc, de Carouge GE, à Onex, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Benmoussa, Elie, de Lausanne, à Montreux, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lüthy, Jean-Michel, de Cernier, à Le Locle, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.