Reports for Beat Hermann Abächerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Hermann Abächerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3944291, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Abächerli Immobilien AG, in Sarnen, CHE-105.917.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abächerli, Hermann, von Giswil, in Sarnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Abächerli-von Ah, Marianne, von Giswil, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück-Abächerli, Maja Theres, von Escholzmatt-Marbach und Giswil, in Kerns, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abächerli, Beat Hermann, von Giswil, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abächerli, René, von Giswil, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3983298, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Abächerli Transport AG, in Sarnen, CH-140.3.003.047-3, Kägiswilerstrasse 41, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.06.2007.
Zweck:
Durchführung von Warentransporten aller Art. Die Gesellschaft kann Spezialtransporte, Schwertransporte und Kranarbeiten aller Art ausführen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Immobilien erwerben, überbau-en, vermieten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 240'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 240'000.--.
Aktien:
240 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.06.2007 und Übernahmebilanz per 31.12.2006 von der Abächerli Immobilien AG (CH-140.3.001.221-0), in Sarnen, Aktiven im Betrag von CHF 1'598'188.05 und Passiven im Betrag von CHF 1'230'181.37 zum Preis von CHF 368'006.68.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Abächerli, René, von Giswil, in Sarnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Abächerli, Beat, von Giswil, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Flück-Abächerli, Hansruedi, von Escholzmatt, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Flück-Abächerli, Maya, von Giswil und Escholzmatt, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Imfeld Treuhand- und Revisions AG, in Sarnen, Revisionsstelle.
Publication number: 3983318, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Abächerli Transport AG, in Sarnen, CH-140.3.001.221-0, Durchführung von Warentransporten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 11, Publ. 2837406).
Statutenänderung:
8.06.2007.
Firma neu:
Abächerli Immobilien AG.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 13, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie Halten von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Übernimmt das Geschäft der erloschenen Einzelfirma 'Abächerli, Hermann, Transporte', in Sarnen, gemäss Übernahmebilanz per 1. Januar 1997 mit Aktiven von CHF 932'230.-- und Passiven von CHF 562'182.40 zum Preise von CHF 370'047.60, wofür 240 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 130'047.60 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abächerli, René, von Giswil, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Abächerli, Beat, von Giswil, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Flück-Abächerli, Maya, von Escholzmatt, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Flück-Abächerli, Hans-Rudolf, von Escholzmatt, in Kerns, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.