Anton Ziltener
domiciled in Rorschach, from Bischofszell Active mandates: Instore AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Anton Ziltener", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Ziltener"
Credit rating You can stay up to date through "Anton Ziltener", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Ziltener"
|
|
Anton Ziltener
domiciled in Landquart, from Sattel Active mandates: Katholische Pfarreiheim-Stiftung Landquart Connected persons: Gregor Zyznowski, Helena Stalder-Neidhart You can stay up to date through "Anton Ziltener", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Ziltener"
Credit rating You can stay up to date through "Anton Ziltener", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Ziltener"
|
Places where people with the name Anton Ziltener live
Sectors in which people with the name Anton Ziltener work
Furniture manufacturing
Religious, political or secular associations
Furniture manufacturing
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Anton Ziltener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anton Ziltener
Publication number: HR02-1005675231, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung KARIBU Kinderhilfe, in Freienbach, CHE-113.916.587, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Simone, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Anton, von Bischofszell, in Rorschach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wild, Josef Albert, von Appenzell, in Abu Dhabi (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin, Hanspeter, von Wollerau, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004884678, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Katholische Pfarreiheim-Stiftung Landquart, in Landquart, CHE-303.308.938, Pfarramt, Kantonsstrasse 20, 7302 Landquart, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.11.1948.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist, den religiös-karitativen Institutionen der katholische Pfarrei Landquart, die vom rechtmässigen katholischen Pfarrer von Landquart näher zu bestimmen sind, Heim und Unterkunft zu bieten, oder auch aus den Erträgnissen der Stiftung solche Institutionen zu gründen, zu erhalten und zu unterstützen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Ziltener, Anton, von Sattel, in Landquart, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zyznowski, Gregor, polnischer Staatsangehöriger, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder-Neidhart, Helena, von Landquart, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004553118, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung KARIBU Kinderhilfe, in Freienbach, CHE-113.916.587, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352253).
Urkundenänderung:
27.10.2018.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle]. [Weitere Urkundenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Sepp, von Vilters-Wangs, in Vilters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
CONSURA Treuhand AG (CH-020.3.905.926-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Beno Leo, von Niederbüren, in Oberuzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Anton, von Bischofszell, in Rorschach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.