Xi Zhang
domiciled in Zürich, from Chin and Volksrepubliks Active mandates: Superlab Suisse AG, Superlab Suisse Schlieren AG and more Connected persons: Thilo Schroeder, Marcel Kucher Auf der Maur, Gerd Alexander Voith and more You can stay up to date through "Xi Zhang", please log in or register free of charge.You are now following "Xi Zhang"
Credit rating You can stay up to date through "Xi Zhang", please log in or register free of charge.You are now following "Xi Zhang"
|
Places where people with the name Xi Zhang live
Sectors in which people with the name Xi Zhang work
Management of real estate portfolio properties
Other freelance work
Architectural and engineering activities
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Other freelance work
Architectural and engineering activities
Services regarding management consulting
Private persons with the name Xi Zhang
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Xi Zhang
Publication number: HR01-1006088680, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zurich Cooperation and Development Association between Switzerland and Yangtze River Delta, Central and Western Regions in China, in Zürich, CHE-315.434.627, Stettbachstrasse 93, 8051 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2024. 12.07.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt den Austausch zwischen Schweizer Wissenschafts- und Bildungsunternehmen und dem Jangtse-Delta sowie den zentralen und westlichen Regionen in China in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Wissenschaft und Technologie sowie Kultur.
Der Verein organisiert hauptsächlich die folgenden Aktivitäten:
Förderung des akademischen Austauschs zwischen schweizerischen und chinesischen Forschungsinstituten;
Organisation von Aktivitäten und Bereitstellung einer Plattform zum Informationsaustausch für Vereinsmitglieder;
Organisation von Veranstaltungen zur Förderung des chinesisch-schweizerischen Geschäftsaustauschs;
Organisation traditioneller Feiertagsfeiern wie Schweizer Weihnachten, chinesisches Neujahr, usw. Organisation von Ausstellungen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und strebt insbesondere keine Gewinnerzielung an. Er ist ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützig ausgerichtet.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Spenden und Zuschüsse;
Sponsoringbeiträge.
Eingetragene Personen:
Zhang, Xiaoqi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lu, Junlian, chinesische Staatsangehörige, in Wallisellen, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhou, Shengbo, chinesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chiao, Jui-Chi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Li, Xiangyi, chinesische Staatsangehörige, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhang, Zhijie, chinesischer Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhao, Bingjie, chinesische Staatsangehörige, in Davos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005931405, Commercial Registry Office Berne, (36)
ELCO Industry Automation AG, in Zollikofen, CHE-112.876.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007658).
Firma neu:
ELCO Industry Automation AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ELCO Industry Automation Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Xin, chinesischer Staatsangehöriger, in Tianjin (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Heinz, von Ochlenberg, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005873103, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gastro Zhang, in Aarau, CHE-144.271.734, Hauptstrasse 36, 5032 Aarau Rohr, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb des China Restaurant Grüner Hof in Aarau Rohr.
Eingetragene Personen:
Zhang, Xiaowen, chinesische Staatsangehörige, in Otelfingen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.