Christoph Zemp
domiciled in Zürich, from Luzern Active mandates: Dnata Switzerland AG, Urban Burger GmbH Connected persons: Jonathan Diec, Diego Fries, Oliver Schwarz and more You can stay up to date through "Christoph Zemp", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Zemp"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Zemp", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Zemp"
|
|
Christoph Zemp
domiciled in Adliswil, from Schüpfheim Active mandates: STRUBA GUMMI AG Connected persons: Anton Jakob Marti You can stay up to date through "Christoph Zemp", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Zemp"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Zemp", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Zemp"
|
Places where people with the name Christoph Zemp live
Sectors in which people with the name Christoph Zemp work
Other transportation services
Operation of restaurants
Trading with various goods
Other transportation services
Operation of restaurants
Trading with various goods
Private persons with the name Christoph Zemp
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Zemp
Publication number: HR02-1005575528, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dnata Switzerland AG, in Kloten, CHE-106.105.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coates, Mark Peter, britischer Staatsangehöriger, in Hill of Kinnaird (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angus, Robert Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Edinburgh (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dubai (AE)];
Raschle, Pascal, von Oberhelfenschwil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Christoph, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005135505, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Urban Burger GmbH, in Zürich, CHE-335.504.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1737313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carvutto, Luca, von Zürich und Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zemp, Christoph, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004467123, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
InfraWatt, in Schaffhausen, CHE-115.877.136, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032491).
Statutenänderung:
28.03.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adam, Franz, von Solothurn und Oberdorf SO, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böhlen, Walter, von Riggisberg, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiederkehr, Peter, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans Peter, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Hessigkofen (Buchegg), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Thierry Paul, von Mühlau, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kocher, Laurent Philippe, von Selzach, in Novaggio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Christoph Pankraz, von Luzern, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.