Christine Zbinden
domiciled in Muhen, from Rüschegg Active mandates: Microsys-Sacker IT AG Connected persons: Sven Sacker, Claudio Cannatella You can stay up to date through "Christine Zbinden", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Zbinden"
Credit rating You can stay up to date through "Christine Zbinden", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Zbinden"
|
|
Christine Zbinden
domiciled in Uster, from Schwarzenburg Active mandates: Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland Connected persons: Beatrice Ulmer, Esther Peters, Walter Strucken and more You can stay up to date through "Christine Zbinden", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Zbinden"
Credit rating You can stay up to date through "Christine Zbinden", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Zbinden"
|
Places where people with the name Christine Zbinden live
Sectors in which people with the name Christine Zbinden work
IT services
Operation of other homes (excluding holiday homes)
IT services
Operation of other homes (excluding holiday homes)
Private persons with the name Christine Zbinden
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christine Zbinden
Publication number: HR02-1005344108, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926221).
Statutenänderung:
02.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Christine, von Schwarzenburg, in Uster, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner Wegmüller, Monika, von Kirchberg (SG), in Freienstein-Teufen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun Szokody, Anna, von Hinwil, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Reukauf, Dr. Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004926221, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossier, Jean François, von Gurmels, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Christine, von Schwarzenburg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5359738, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Microsys Information Technology AG, in Aarau, CH-400.3.027.847-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2006, S. 1, Publ. 3473064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leardi, Margrit, von Oberentfelden, in Rohr AG, mit Einzelprokura;
Leardi, Enrico, von Oberentfelden, in Rohr AG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Christine, von Rüschegg, in Muhen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cannatella, Claudio, von Zofingen, in Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.