Reinhard Zanin
domiciled in Chur, from Disentis/Mustér Active mandates: RiRo GmbH Connected persons: Cornelia Salis-Zanin, Roy Zanin, Lydia Zanin-Herger You can stay up to date through "Reinhard Zanin", please log in or register free of charge.You are now following "Reinhard Zanin"
Credit rating You can stay up to date through "Reinhard Zanin", please log in or register free of charge.You are now following "Reinhard Zanin"
|
Places where people with the name Reinhard Zanin live
Sectors in which people with the name Reinhard Zanin work
Operation of holiday cottages
Operation of holiday cottages
Private persons with the name Reinhard Zanin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reinhard Zanin
Publication number: HR02-1004496668, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
RiRo GmbH, in Arosa, CHE-137.222.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232225).
Domizil neu:
c/o Roy Zanin , Poststrasse 1, 7050 Arosa.
Weitere Adressen:
c/o Reinhard Zanin, Austrasse 19, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanin, Reinhard, von Disentis/Mustér, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arosa];
Zanin-Herger, Lydia, von Disentis/Mustér, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arosa].
Publication number: 2148641, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hotel Ramoz AG, in Arosa, CHE-102.622.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 11, Publ. 5004326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanin-Herger, Lydia, von Disentis/Mustér, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zanin, Reinhard genannt Richard, von Disentis/Mustér, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel, von Lotzwil, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Reinhold, genannt Renaud, von Lotzwil, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Weitere Adresse:
c/o Daniel Müller, Grossholzerstrasse 20, 8910 Affoltern am Albis.
Publication number: 1232225, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
RiRo GmbH, in Arosa, CHE-137.222.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6777158).
Statutenänderung:
28.11.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung gastwirtschaftlicher Betriebe aller Art sowie die Vermietung, Vermittlung und Verwaltung von Ferienwohnungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salis-Zanin, Cornelia, von Malans, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zanin, Reinhard, von Disentis/Mustér, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zanin-Herger, Lydia, von Disentis/Mustér, in Arosa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zanin, Roy, von Disentis/Mustér, in Arosa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].