Gerhart Zäuner
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: eliion ag Connected persons: Kurt Holenweger, Markus Disteli You can stay up to date through "Gerhart Zäuner", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhart Zäuner"
Credit rating You can stay up to date through "Gerhart Zäuner", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhart Zäuner"
|
Places where people with the name Gerhart Zäuner live
Sectors in which people with the name Gerhart Zäuner work
IT services
IT services
Private persons with the name Gerhart Zäuner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerhart Zäuner
Publication number: HR02-1005072095, Commercial Registry Office Zurich, (20)
adet GmbH, in Zürich, CHE-105.212.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4397923).
Firma neu:
adet GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004671988, Commercial Registry Office Zurich, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4037373, Commercial Registry Office Zurich, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2275267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, Kurt, von Oberrohrdorf, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vorlicky, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].