Bruno Würsten
domiciled in Sisseln AG, from Saanen Active mandates: GST Stellendienst AG Aarburg, Manpower AG Connected persons: Andreul Joshua Schütz You can stay up to date through "Bruno Würsten", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Würsten"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Würsten", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Würsten"
|
Places where people with the name Bruno Würsten live
Sectors in which people with the name Bruno Würsten work
Temp agency services
Temp agency services
Private persons with the name Bruno Würsten
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruno Würsten
Publication number: HR02-1006040509, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Manpower AG, Zweigniederlassung Aarau, in Aarau, CHE-287.183.895, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649845).
Hauptsitz in:
Morges.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Urs, von Muttenz, in Lupsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten, Bruno, von Saanen, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reshani, Endmond, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005918957, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GST Stellendienst AG Personaldienstleistungen, in Aarburg, CHE-102.383.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, S.0, Publ. 6695716).
Statutenänderung:
15.12.2023.
Firma neu:
GST Stellendienst AG Aarburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die gewerbemässige Überlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die gewerbsmässige Arbeits- bzw. Stellenvermittlung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebinger, Albert, von Wangen bei Olten, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Andreul Joshua, von Sumiswald, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würsten, Bruno, von Saanen, in Sisseln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005649845, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Manpower AG, Zweigniederlassung Aarau, in Aarau, CHE-287.183.895, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171852).
Hauptsitz in:
Morges.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodtli, Peter, von Strengelbach, in Brittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Bruno, von Saanen, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.