Axel Wöltjen
domiciled in Wendelstein, from Germany Active mandates: ACADEMIA EUREGIO BODENSEE AG Connected persons: Markus René Schultz, Regula Buzziol You can stay up to date through "Axel Wöltjen", please log in or register free of charge.You are now following "Axel Wöltjen"
Credit rating You can stay up to date through "Axel Wöltjen", please log in or register free of charge.You are now following "Axel Wöltjen"
|
Places where people with the name Axel Wöltjen live
Sectors in which people with the name Axel Wöltjen work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Axel Wöltjen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Axel Wöltjen
Publication number: 3984360, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Academia Euregio Bodensee Unternehmens- und Management-Zentrum AG, in St. Gallen, CH-440.3.017.338-6, Beratung und Ausbildung in Unternehmensführung sowie Durchführung von Projekten im Schulwesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 10, Publ. 3921070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöltjen, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Buzziol, Regula, von Amden, in Märwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schultz, Markus, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3921070, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Academia Euregio Bodensee Unternehmens- und Management-Zentrum AG, in St. Gallen, CH-440.3.017.338-6, Beratung und Ausbildung in Unternehmensführung sowie Durchführung von Projekten im Schulwesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 11, Publ. 3660926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Peter, von Vaz/Obervaz, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieder, Dr. Albert E., von Wyssachen, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöltjen, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3660926, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Academia Euregio Bodensee Unternehmens- und Management-Zentrum AG, bisher in Romanshorn, CH-440.3.017.338-6, Beratung und Ausbildung für Management auf der Grundlage humanistischer Pädagogik. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2004, S. 15, Publ. 2349308).
Gründungsstatuten:
29.06.2004.
Statutenänderung:
22.11.2006.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen.
Zweck neu:
Beratung und Ausbildung in Unternehmensführung sowie Durchführung von Projekten im Schulwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fratton, Peter Philipp, von Urnäsch, in Bischofszell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Reto, von Märstetten, in Bottighofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornhauser, Christoph, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Roland, von Sulgen, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöltjen, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantieni, Peter, von Vaz/Obervaz, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieder, Dr. Albert E., von Wyssachen, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frieder, Albert E. Delegierter];
Stefan Kölliker Treuhand und Unternehmensberatung, in Wil SG, Revisionsstelle.