Franco Winiger
domiciled in Rapperswil, from Rapperswil-Jona Active mandates: IT Wing GmbH, Winiger IT-Consulting Connected persons: Nina Aegerter You can stay up to date through "Franco Winiger", please log in or register free of charge.You are now following "Franco Winiger"
Credit rating You can stay up to date through "Franco Winiger", please log in or register free of charge.You are now following "Franco Winiger"
|
Places where people with the name Franco Winiger live
Sectors in which people with the name Franco Winiger work
IT services
IT services
Private persons with the name Franco Winiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franco Winiger
Publication number: 5629302, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
IT Wing GmbH, in Rapperswil-Jona, CH-320.4.051.063-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 10, Publ. 4056630).
Domizil neu:
Spinnereistrasse 3, 8640 Rapperswil. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4584758, Commercial Registry Office Zug, (170)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.055.392-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 11, Publ. 4059928).
Gründungsstatuten:
31.03.2004.
Statutenänderung:
19.06.2008.
Firma neu:
Skywood Systems GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6304 Zug.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Sotware sowie allgemeiner EDV-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Alfänger, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
London Commerce Ltd , in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alfänger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4059928, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil SG, CH-320.4.055.392-4, Entwicklung und Vertrieb von Software sowie allgemeine EDV-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 11, Publ. 2290368).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: von Jona, in Rapperswil SG].