Erhard Windisch
domiciled in Densbüren, from Densbüren Active mandates: WiPlants GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Erhard Windisch", please log in or register free of charge.You are now following "Erhard Windisch"
Credit rating You can stay up to date through "Erhard Windisch", please log in or register free of charge.You are now following "Erhard Windisch"
|
Places where people with the name Erhard Windisch live
Sectors in which people with the name Erhard Windisch work
Production of chemical products
Production of chemical products
Private persons with the name Erhard Windisch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erhard Windisch
Publication number: HR02-1005270735, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wipla Elektroplan GmbH, in Densbüren, CHE-113.066.026, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2012, S.0, Publ. 6814134).
Statutenänderung:
03.08.2021.
Firma neu:
WiPlants GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten, die Entwicklung und den Vertrieb von Dienstleistungen und Produkten im Bereich der ökologisch verträglichen Unkrautbekämpfung. Die Gesellschaft bezweckt ebenfalls den Handel mit Geräten in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truninger, Ulrich Hermann, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windisch, Erhard, von Densbüren, in Densbüren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: HR02-1004729602, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektro Zofingen AG, in Zofingen, CHE-264.841.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windisch, Erhard, von Densbüren, in Densbüren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004590929, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektro-Würgler Zofingen AG, in Zofingen, CHE-264.841.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, S.0, Publ. 1359815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Roland, von Aarwangen, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windisch, Erhard, von Densbüren, in Densbüren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.