Heinz Wilk
domiciled in Niederlenz, from Niederlenz Active mandates: Gebr. Wilk AG Connected persons: Fritz Wilk You can stay up to date through "Heinz Wilk", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Wilk"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Wilk", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Wilk"
|
Places where people with the name Heinz Wilk live
Sectors in which people with the name Heinz Wilk work
Carpentry, roof construction and general timber work
Carpentry, roof construction and general timber work
Private persons with the name Heinz Wilk
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Wilk
Publication number: 979648, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgefonds der Firma Gebr. Wilk AG Niederlenz, in Niederlenz, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 06.01.1997, S. 16).
Name neu:
Personalfürsorgefonds der Firma Gebr. Wilk AG Niederlenz in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.01.2003 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilk, Heinz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gebr. Wilk AG, in Niederlenz, Bauunternehmung und Zimmerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.1994, S. 159).
Statutenänderung:
13.11.1997.
Zweck neu:
Betrieb einer Bauunternehmung und Zimmerei;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.12.1953 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk, Friedrich Werner, von Niederlenz, in Niederlenz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilk, Heinz, von Niederlenz, in Niederlenz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgefonds der Firma Gebr. Wilk AG Niederlenz, in Niederlenz, Stiftung (SHAB Nr.63 vom 16.3.1985, S.1025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk-Fischer, Friedrich, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilk, Heinz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.