Reports for Fritz Wilk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fritz Wilk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005779297, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fürsorgefonds der Beton Niederlenz-Lenzburg AG, in Niederlenz, CHE-109.715.873, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, S.0, Publ. 1035049).
Name neu:
Fürsorgefonds der Beton Niederlenz-Lenzburg AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 09.05.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JeanRichard, René, von La Sagne, in Lenzburg, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehlmann, Stefan, von Bözberg, in Seon, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burger, Pius, von Freienwil, in Niederlenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wilk, Fritz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004498640, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Betonnile Transport AG, in Niederlenz, CHE-184.973.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928557). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 03.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Richard, von Dintikon, in Dintikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilk, Fritz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Mario, von Schafisheim, in Staufen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grundmann, Patrik, von Kirchlindach, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Andreas, von Villmergen, in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehlmann, Stefan, von Bözberg, in Schafisheim, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seon];
Interrevi AG (CHE-383.192.364), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Publication number: 3213157, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müli Apotheke AG, in Niederlenz, CHE-107.984.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1039843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk, Fritz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steudler, Brigitte, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.