Hanswerner Widrig
domiciled in Bad Ragaz, from Bad Ragaz Active mandates: wlw Bauingenieure AG Connected persons: Anton Müller, Marc De Coi, Jörg Hartmann and more You can stay up to date through "Hanswerner Widrig", please log in or register free of charge.You are now following "Hanswerner Widrig"
Credit rating You can stay up to date through "Hanswerner Widrig", please log in or register free of charge.You are now following "Hanswerner Widrig"
|
Places where people with the name Hanswerner Widrig live
Sectors in which people with the name Hanswerner Widrig work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Hanswerner Widrig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hanswerner Widrig
Publication number: HR02-1005357855, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Förderverein Wartensteinbahn, in Bad Ragaz, CHE-380.273.523, Verein (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler Christen, Patrick, von Neuchâtel, in Thal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widrig, Hanswerner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004608567, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Förderverein Wartensteinbahn, in Bad Ragaz, CHE-380.273.523, Kirchgasse 18, 7310 Bad Ragaz, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
21.03.2019.
Zweck:
Der Förderverein Wartensteinbahn, ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB (nachfolgend «Verein» genannt), bezweckt die Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme der Standseilbahn «Wartensteinbahn» zwischen den Gemeinden Bad Ragaz und Pfäfers und die Förderung der sanften touristischen Erschliessung der Region. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuwendungen aller Art, Subventionen, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Erträge aus eigenen Veranstaltungen.
Eingetragene Personen:
Bollhalder, Maria, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Thomas, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Christoph, von Mels, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler Christen, Patrick, von Neuchâtel, in Thal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widrig, Hanswerner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3438481, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kraftwerk Berschnerbach AG, in Walenstadt, CHE-430.423.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1015245).
Statutenänderung:
16.03.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 4'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
4'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.03.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'217'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 3'217 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Hanswerner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richli, Thomas, von Wilchingen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.