Bruno Weidmann
domiciled in Steinmaur, from Bachs Active mandates: Bruno Weidmann Heizungen und Sanitär AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Bruno Weidmann", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Weidmann"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Weidmann", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Weidmann"
|
Places where people with the name Bruno Weidmann live
Sectors in which people with the name Bruno Weidmann work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Bruno Weidmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruno Weidmann
Publication number: HR02-1004898093, Commercial Registry Office Zurich, (20)
B. Weidmann Automobile AG, in Greifensee, CHE-107.899.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, S.0, Publ. 2207895).
Firma neu:
B. Weidmann Automobile AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidmann, Bruno, von Embrach, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1712225, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlfahrtsstiftung des Vereines Zürcher Brockenhaus, in Zürich, CHE-110.283.490, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Hans Werner, von Zürich, in Wettswil am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pugatsch, Dr. Isidor, von Oberengstringen, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weidmann, Dr. Bruno, von Zürich, in Trüllikon, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singer, Verena, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Albert Max, von Nottwil, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seidl, Roman, von St. Gallen, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Sandra, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederhauser, Evelyn, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6839888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AXA Winterthur Generalagentur Thomas Fritschi, in Bülach, CH-020.1.905.952-9, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 25, Publ. 5979812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Bruno, von Embrach, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien.