Daniela Walker
domiciled in Bürglen, from Spiringen Active mandates: walker radio tv + pc GmbH Connected persons: Georg Widmer, Matthias Holdener, Simon Bissig and more You can stay up to date through "Daniela Walker", please log in or register free of charge.You are now following "Daniela Walker"
Credit rating You can stay up to date through "Daniela Walker", please log in or register free of charge.You are now following "Daniela Walker"
|
Places where people with the name Daniela Walker live
Sectors in which people with the name Daniela Walker work
Trading in IT and communications products
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Daniela Walker
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniela Walker
Publication number: HR02-1005376936, Commercial Registry Office Uri, (120)
walker radio tv + pc GmbH, in Altdorf (UR), CHE-109.805.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S.21, Publ. 5531796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Daniela, von Spiringen, in Bürglen (UR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holdener, Matthias, von Oberiberg, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Georg, von Rain, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker-Gisler, Markus, von Schattdorf, in Bürglen (UR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005148707, Commercial Registry Office Berne, (36)
Trasse Schweiz AG, in Bern, CHE-112.719.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004692003).
Firma neu:
Trasse Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sillon Suisse SA en liquidation) (Traccia Svizzera SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hany, Urs, von Niederhasli und Winterthur, in Niederhasli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Klaus, von Eggersriet, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaffen, Roland, von Naters, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Daniela, von Silenen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Rudolf, von Pfäffikon, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizerische Bundesbahnen SBB (CHE-102.909.703), in Bern, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1004692003, Commercial Registry Office Berne, (36)
Trasse Schweiz AG, in Bern, CHE-112.719.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Alexander, von Haslen und Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Daniela, von Silenen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.