Ralph Wächter
domiciled in Augst, from Bözberg Active mandates: Alters- und Pflegeheim Madle, Pratteln Connected persons: Gabriela Graf Hänger, Ulrich Meier Bosshard, Nicole Kneubühler and more You can stay up to date through "Ralph Wächter", please log in or register free of charge.You are now following "Ralph Wächter"
Credit rating You can stay up to date through "Ralph Wächter", please log in or register free of charge.You are now following "Ralph Wächter"
|
Places where people with the name Ralph Wächter live
Sectors in which people with the name Ralph Wächter work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Private persons with the name Ralph Wächter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ralph Wächter
Publication number: HR02-1005833065, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'989 vom 21.04.2022. Alters- und Pflegeheim Madle, Pratteln, in Pratteln, CHE-108.041.457, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Ralph, von Bözberg, in Augst, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005458512, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Alters- und Pflegeheim Madle, Pratteln, in Pratteln, CHE-108.041.457, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Thomas, von Pratteln, in Pratteln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Ralph, von Bözberg, in Augst, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Bosshard, Ulrich, von Frenkendorf, in Pratteln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf Hänger, Gabriela, genannt Gaby, von Maisprach, in Pratteln, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schäublin, Rolf, von Pratteln, in Pratteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005277351, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Pro Augusta Raurica, in Augst, CHE-109.371.302, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächter, Ralph, von Bözberg, in Augst, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler, Markus, von Bolligen, in Augst, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.