Georg Ferdinand von Graefe
domiciled in Zürich, from Deutschland and Zürich Active mandates: Genossenschaft Q27, SILVATUR GmbH Connected persons: Karin Sartori, Christoph David Stokar von Neuforn, Bettina Leisinger von Graefe You can stay up to date through "Georg Ferdinand von Graefe", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Ferdinand von Graefe"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Ferdinand von Graefe", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Ferdinand von Graefe"
|
Places where people with the name Georg Ferdinand von Graefe live
Sectors in which people with the name Georg Ferdinand von Graefe work
Management of real estate portfolio properties
Travel agency and tour operator services
Management of real estate portfolio properties
Travel agency and tour operator services
Private persons with the name Georg Ferdinand von Graefe
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georg Ferdinand von Graefe
Publication number: HR02-1004824682, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Q27, in Zürich, CHE-110.485.533, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Brigitte, von Huttwil, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domont, Philippe, von Courchavon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graefe, Georg, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stokar von Neuforn, Christoph David, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5862148, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SILVATUR GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.778-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 34, Publ. 5431452).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graefe, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4936970, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GlattParkFest, in Opfikon, CH-020.6.000.964-0, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2007, S. 22, Publ. 4076046).
Name neu:
GlattParkFest in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menti, Christoph, von Wollerau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schwaller, Andreas, von Recherswil, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Walter, von Rüdlingen und Opfikon, in Opfikon, Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Leuenberger, Jürg, von Huttwil und Opfikon, in Opfikon, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kühne, Ralph Albert, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Maurer, Bruno, von Wallisellen, in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Ruhstaller, Bernhard, von Zürich und Einsiedeln, in Scherz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Von Graefe, Georg Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Jud, Beatrix, von Opfikon, in Opfikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.